Vagner Kurt Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 2014 (9 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | OFFSHORE BASE SCANDINAVIA F.M.B.A. (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.834' DKK DANSK BOLIGSTÅL A/S (2022) |
Største underskud: | -48' DKK OFFSHORE BASE SCANDINAVIA F.M.B.A. (2016) |
Største egenkapital: | 7.363' DKK DANSK BOLIGSTÅL A/S (2022) |
Største gæld: | 18.749' DKK DANSK BOLIGSTÅL A/S (2021) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos DANSK BOLIGSTÅL A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Frederikshavn Erhvervsråd (6 år 10 måneder) |
Seed: 1450132559
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2014 hos OFFSHORE BASE SCANDINAVIA F.M.B.A. i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Vagner Kurt Jensen i 1 år 6 måneder, inden stoppet den 23. juni 2016.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014-15 viste et overskud på 145' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 23. oktober 2020.
Bestyrelsesposter (1)
-
DANSK BOLIGSTÅL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.05.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
DANSK BOLIGSTÅL A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2021
Registreringsdato: 07.05.2021 -
OFFSHORE BASE SCANDINAVIA F.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2016
Registreringsdato: 23.06.2016 -
OFFSHORE BASE SCANDINAVIA F.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.12.2014
Registreringsdato: 17.12.2014
Blå bog (fortsat)
Vagner har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
15.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
15.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
31.10.2017 - 04.12.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2014 - 23.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Vagner Kurt Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos DANSK BOLIGSTÅL A/S der præsenterede et overskud på 5.834' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos OFFSHORE BASE SCANDINAVIA F.M.B.A. der præsenterede et underskud på 48' DKK.
Vagner har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 4 måneder fra 2021 til i dag hos DANSK BOLIGSTÅL A/S.
En af de forbindelser som går igen i Vagner' netværk er Karl-erik Slynge.