Shirley Holm
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1990 (34 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SN Holm Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 394' DKK DenVet ApS (Nu: SN Holm Holding ApS) (2021) |
Største underskud: | -156' DKK DenVet ApS (Nu: SN Holm Holding ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 54' DKK DenVet ApS (Nu: SN Holm Holding ApS) (2022) |
Største gæld: | 1.882' DKK DenVet ApS (Nu: SN Holm Holding ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos DenVet ApS (Nu: SN Holm Holding ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SN Holm Holding ApS (27 år 9 måneder) |
Seed: 1080704010
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1990 hos SN Holm Holding ApS (tidligere VICH 1987 ApS) med titlen som Ejer. Shirley Holm købte en part af virksomheden d. 1. januar 1990 og havde dermed en andel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Shirley af: Niels Frederik Holm. Titlen som Ejer har Shirley nu bestreddet i 27 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen computerprogrammering. Her mere end 27 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et underskud på 101' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SN Holm Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Dental Management ApS
Via SN Holm Holding ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
DenVet ApS (Nu: SN Holm Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
VICH 1987 ApS (Nu: SN Holm Holding ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 15.10.2017
Registreringsdato: 15.10.2017 -
SUNIA ApS (Nu: VPIMAT ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.12.2014
Registreringsdato: 08.12.2014
Blå bog (fortsat)
Shirley har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.01.1990 - 15.10.2017
Ejer
31.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.03.2010 - 08.12.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor DenVet ApS (Nu: SN Holm Holding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 394' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor DenVet ApS (Nu: SN Holm Holding ApS) kunne offentliggøre et underskud på 156' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 101' DKK (DenVet ApS (Nu: SN Holm Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -1' DKK (DenVet ApS (Nu: SN Holm Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -39' DKK (Dental Management ApS).
En af de forbindelser som går igen i Shirley' netværk er Niels Frederik Holm.