Anni Hejendorf Kulmback
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 2007 (17 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SELSKABET AF 01.12.2009 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.251' DKK AK2 Byggerådgivning ApS (2021) |
Største underskud: | -828' DKK SIXHØJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S (2016) |
Største egenkapital: | 2.978' DKK AK2 Byggerådgivning ApS (2023) |
Største gæld: | 2.527' DKK AK2 Byggerådgivning ApS (2020) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos AK2 Byggerådgivning ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af AK2 Byggerådgivning ApS (7 år 2 måneder) |
Seed: 1232109351
Det hele startede for alvor en dag i 2007 ved SELSKABET AF 01.12.2009 A/S (tidligere SIXHØJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Anni Hejendorf Kulmback i 10 måneder, før stoppet den 25. april 2008.
Virksomhedens branche var dengang indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 25. november 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hejendorf Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AK2 Byggerådgivning ApS
Via Hejendorf Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Hejendorf Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2018 -
AK2 Byggerådgivning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
Dato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Sixhøj Rådgivning ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.02.2020
Registreringsdato: 13.02.2020 -
Sixhøj Rådgivning ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.02.2020
Registreringsdato: 13.02.2020
Navnehistorik (2)
-
21.08.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 20.08.2024
Blå bog (fortsat)
Anni har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
10.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Reel ejer
04.07.2016 - 22.02.2018
Ejer
04.07.2016 - 22.02.2018
Direktør
01.07.2017 - Stadig aktiv
Ejer
23.02.2018 - 10.10.2018
Ejer
11.10.2018 - 10.12.2018
Reel ejer
11.10.2018 - 05.03.2019
Reel ejer
06.03.2019 - 29.06.2021
Reel ejer
30.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
09.12.2016 - 13.02.2020
Direktør
15.11.2019 - 13.02.2020
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
27.02.2016 - 02.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2007 - 25.04.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Anni Hejendorf Kulmback er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hejendorf Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 155' DKK. Igennem holdingselskabet Hejendorf Holding ApS har Anni derfor også ejerandele i AK2 Byggerådgivning ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Anni Hejendorf Kulmback, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor AK2 Byggerådgivning ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.251' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Hejendorf Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 23' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.121' DKK (AK2 Byggerådgivning ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.978' DKK (AK2 Byggerådgivning ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 155' DKK (Hejendorf Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anni' netværk er Lene Brogaard.