Anne-Therese Arnskjold
Erhvervsaktiv siden: | 18. jun. 2007 (17 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ARNSKJOLD HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 18.441' DKK HØIBERG A/S (Nu: Kapitalselskabet af 2. januar 2017 A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -19' DKK HØIBERG International ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 21.123' DKK HØIBERG A/S (Nu: Kapitalselskabet af 2. januar 2017 A/S) (2016-17) |
Største gæld: | 32.875' DKK HØIBERG P/S (2020) |
Flest årsværk: | 55 årsværk hos HØIBERG P/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af ARNSKJOLD HOLDING ApS (17 år 3 måneder) |
Seed: 1762373068
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2007 hos ARNSKJOLD HOLDING ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Anne-Therese Arnskjold og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Anne-Therese nu besiddet i 17 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen finansielle holdingselskaber. Her mere end 17 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023-24 kunne fremvise et underskud på 7' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ARNSKJOLD HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
HØIBERG P/S
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HØIBERG International ApS
Via ARNSKJOLD HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
HØIBERG International ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2022 -
ARNSKJOLD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2007 -
HØIBERG P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
HØIBERG International ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.12.2022
Registreringsdato: 20.12.2022 -
HØIBERG PARTNER HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.06.2022
Registreringsdato: 17.06.2022 -
HØIBERG A/S (Nu: Kapitalselskabet af 2. januar 2017 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 16.06.2022
Registreringsdato: 16.06.2022
Blå bog (fortsat)
Anne-Therese har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
20.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via ARNSKJOLD HOLDING ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
02.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.10.2007 - 30.09.2013
Direktør
30.09.2013 - 17.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.04.2015 - 16.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Anne-Therese Arnskjold er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ARNSKJOLD HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 311' DKK. Igennem sit holdingselskab ARNSKJOLD HOLDING ApS har Anne-Therese dermed også ejerandele i HØIBERG International ApS (10-14.99%).
Du kan se koncerndiagram for Anne-Therese Arnskjold, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor HØIBERG A/S (Nu: Kapitalselskabet af 2. januar 2017 A/S) fremviste et overskud på 18.441' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor HØIBERG International ApS fremviste et underskud på 19' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.486' DKK (HØIBERG P/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 19' DKK (HØIBERG International ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.486' DKK (HØIBERG P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 131' DKK (HØIBERG International ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anne-Therese' netværk er Louise Yung Aagaard.