Pernille Winding Gojkovic
Erhvervsaktiv siden: | 7. sep. 2006 (18 år) |
Karrieren startede hos: | PWG HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 18.441' DKK HØIBERG A/S (Nu: Kapitalselskabet af 2. januar 2017 A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -7.414' DKK N.K.M. ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 21.123' DKK HØIBERG A/S (Nu: Kapitalselskabet af 2. januar 2017 A/S) (2016-17) |
Største gæld: | 92.469' DKK N.K.M. ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 55 årsværk hos HØIBERG P/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af PWG HOLDING ApS (18 år) |
Seed: 1634024558
Det begyndte den dag i 2006 hos PWG HOLDING ApS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev grundlagt af Pernille Winding Gojkovic og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Pernille nu besiddet i 18 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 18 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2022-23 viste et overskud på 134' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
N.K.M. ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Høiberg Komplementar ApS
Ejerandel: 100% -
PWG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
HOLDINGSELSKABET AF 13. JUNI 2007 ApS
Via N.K.M. ApS -
HØIBERG P/S
Via Høiberg Komplementar ApS -
HØIBERG International ApS
Via PWG HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
PWG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2006 -
HØIBERG International ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2022 -
HØIBERG P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2017 -
Høiberg Komplementar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
Dansk Institut For Immaterialretsuddannelse (DIFI) FMBA
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Dansk Institut For Immaterialretsuddannelse (DIFI) FMBA
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2024
Registreringsdato: 29.05.2024 -
LexLucy ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.11.2023
Registreringsdato: 21.11.2023 -
Dansk Institut For Immaterialretsuddannelse (DIFI) FMBA
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.2023
Registreringsdato: 02.01.2023
Blå bog (fortsat)
Pernille har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
20.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via PWG HOLDING ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
02.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
02.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
04.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Ejer
28.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99%
Pernille Winding Gojkovic er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PWG HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.214' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet HOLDINGSELSKABET AF 13. JUNI 2007 ApS (35%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Pernille Winding Gojkovic, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor HØIBERG A/S (Nu: Kapitalselskabet af 2. januar 2017 A/S) landede et overskud på 18.441' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor N.K.M. ApS landede et underskud på 7.414' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.486' DKK (HØIBERG P/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 19' DKK (HØIBERG International ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.486' DKK (HØIBERG P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 60' DKK (Høiberg Komplementar ApS).
En af de forbindelser som går igen i Pernille' netværk er Jens Viktor Nørgaard.