Jens Viktor Nørgaard
Erhvervsaktiv siden: | 26. dec. 2007 (16 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | JENS VIKTOR HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 18.441' DKK HØIBERG A/S (Nu: Kapitalselskabet af 2. januar 2017 A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -5.015' DKK HØIBERG PARTNER HOLDING AF 2009 ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 21.123' DKK HØIBERG A/S (Nu: Kapitalselskabet af 2. januar 2017 A/S) (2016-17) |
Største gæld: | 32.875' DKK HØIBERG P/S (2020) |
Flest årsværk: | 55 årsværk hos HØIBERG P/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af JENS VIKTOR HOLDING ApS (16 år 8 måneder) |
Seed: 1547217806
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2007 i JENS VIKTOR HOLDING ApS med titlen som Direktør, Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Jens Viktor Nørgaard og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Direktør, Stifter og Ejer har Jens nu bestreddet i 16 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 16 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023-24 kunne vise et overskud på 83' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HØIBERG P/S
Ejerandel: 5-9.99% -
JENS VIKTOR HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HØIBERG International ApS
Via JENS VIKTOR HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
JENS VIKTOR HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.12.2007
Bestyrelsesposter (3)
-
HØIBERG International ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.12.2022 -
HØIBERG P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.01.2017 -
Høiberg Komplementar ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.01.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
LexLucy ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.11.2023
Registreringsdato: 21.11.2023 -
HØIBERG International ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2022
Registreringsdato: 20.12.2022 -
HØIBERG PARTNER HOLDING AF 2009 ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.09.2022
Registreringsdato: 05.09.2022
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
20.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via JENS VIKTOR HOLDING ApS -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
02.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
02.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
26.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.12.2018 - 21.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Viktor Nørgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JENS VIKTOR HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 1.384' DKK. Igennem holdingselskabet JENS VIKTOR HOLDING ApS har Jens derfor også ejerandele i HØIBERG International ApS (10-14.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jens Viktor Nørgaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Jens Viktor Nørgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i HØIBERG A/S (Nu: Kapitalselskabet af 2. januar 2017 A/S) der præsenterede et overskud på 18.441' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem i LexLucy ApS der præsenterede et underskud på 176' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 8 måneder fra 2017 til i dag hos HØIBERG P/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.486' DKK (HØIBERG P/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 19' DKK (HØIBERG International ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.486' DKK (HØIBERG P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 60' DKK (Høiberg Komplementar ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Pernille Winding Gojkovic.