René Juel Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 17. apr. 2008 (16 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | KOMPLEMENTARSELSKABET P6 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.341' DKK AVDAN A/S (2020-21) |
Største underskud: | -2.987' DKK AVDAN A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 20.785' DKK AVDAN A/S (2022-23) |
Største gæld: | 65.107' DKK AVDAN A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos AVDAN A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KOMPLEMENTARSELSKABET P6 ApS (8 år 10 måneder) |
Seed: 1909407437
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2008 i KOMPLEMENTARSELSKABET P6 ApS som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde René Juel Andersen i 8 år 10 måneder, inden stoppet d. 3. marts 2017.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 kunne fremvise et overskud på 1' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 11. maj 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SanRas Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
AVDAN A/S
Via SanRas Holding ApS -
SNEJBJERG EL ApS
Via AVDAN A/S -
ØLGOD EL-SERVICE ApS
Via AVDAN A/S
Direktørposter (1)
-
SanRas Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
AVDAN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.10.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET P6 ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.05.2017
Registreringsdato: 11.05.2017 -
KOMPLEMENTARSELSKABET P6 ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.03.2017
Registreringsdato: 03.03.2017 -
KOMMANDITSELSKABET P6 INVEST
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.03.2017
Registreringsdato: 03.03.2017
Blå bog (fortsat)
René har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2019 - 02.02.2019
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
01.10.2018 - 01.10.2018
Ejerandel: 18,75% -
Bestyrelsesmedlem
17.04.2008 - 03.03.2017
Direktør
10.02.2012 - 03.03.2017
Ejer
05.12.2013 - 11.05.2017
Ejerandel: 15-19.99% -
Bestyrelsesmedlem
31.03.2009 - 03.03.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
René Juel Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SanRas Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.462' DKK. Igennem sit holdingselskab SanRas Holding ApS har René dermed også ejerandele i AVDAN A/S (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for René Juel Andersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor AVDAN A/S fremviste et overskud på 1.550' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor SanRas Holding ApS fremviste et underskud på 591' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 869' DKK (SNEJBJERG EL ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 2.987' DKK (AVDAN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 20.785' DKK (AVDAN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 652' DKK (ØLGOD EL-SERVICE ApS).
En af de forbindelser som går igen i René' netværk er Jacob Sefeld Carlsen.