Glenn Michael Helmuth
Erhvervsaktiv siden: | 11. nov. 2004 (19 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | BEO INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 10.849' DKK NEW WINE ApS (Nu: BEO INVEST ApS) (2014) |
Største underskud: | -3.842' DKK NEW WINE ApS (Nu: BEO INVEST ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 31.614' DKK NEW WINE ApS (Nu: BEO INVEST ApS) (2015) |
Største gæld: | 19.947' DKK WOW ApS (Nu: STATE OF WOW ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos WOW ApS (Nu: STATE OF WOW ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af FILMBYEN Ejendomme ApS (12 år 10 måneder) |
Seed: 22925990
Karrieren som leder begyndte den dag i 2004 ved BEO INVEST ApS (tidligere NEW WINE ApS) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Glenn Michael Helmuth i 7 måneder, før fratrædelsen den 13. juni 2005.
I dag opererer virksomheden indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 985' DKK.
Direktørposter (5)
-
WOW Innovation ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2022 -
FILMBYEN Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2011 -
State of WOW Legacy ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2019 -
CM Ejendomsinvest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2017 -
State of WOW Danmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
FILMBYEN Ejendomme ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 11.11.2011 -
CM Ejendomsinvest ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 24.02.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (29)
-
WOW ApS (Nu: STATE OF WOW ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.12.2022
Registreringsdato: 30.12.2022 -
State of WOW Danmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.03.2022
Registreringsdato: 17.03.2022 -
WOW Innovation ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.03.2022
Registreringsdato: 17.03.2022
Blå bog (fortsat)
Glenn har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
17.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
24.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
11.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Glenn Michael Helmuth har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved WOW ApS (Nu: STATE OF WOW ApS) der præsenterede et overskud på 5.389' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem ved Copenhagen Cap Company ApS der præsenterede et underskud på 1.580' DKK.
Glenn har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 10 måneder fra 2011 til i dag hos FILMBYEN Ejendomme ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.393' DKK (WOW Innovation ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.144' DKK (WOW ApS (Nu: STATE OF WOW ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.888' DKK (NEW WINE ApS (Nu: BEO INVEST ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 22' DKK (State of WOW Retail ApS (Nu: State of WOW Legacy ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Glenn' netværk er Allan Muff.