Marcus Miichael Nørregaard
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ODINSVEJ 9 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.942' DKK Advokataktieselskabet BORCH (2019) |
Største underskud: | -1.812' DKK C4-AFRICA A/S (2014) |
Største egenkapital: | 8.287' DKK Advokataktieselskabet BORCH (2020) |
Største gæld: | 11.488' DKK Advokataktieselskabet BORCH (2019) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos Advokataktieselskabet BORCH (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sacrini Advokatholding ApS (3 år 9 måneder) |
Seed: 1541332056
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2005 ved ODINSVEJ 9 A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Marcus Miichael Nørregaard i 3 måneder, før stoppet den 30. september 2005.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor finansieringsvirksomhed i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. september 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sacrini Advokatholding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Advokataktieselskabet BORCH
Via Sacrini Advokatholding ApS -
Ejendomsselskabet Mellemgade 13 ApS
Via Advokataktieselskabet BORCH
Direktørposter (1)
-
Sacrini Advokatholding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
Advokataktieselskabet BORCH
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.04.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (31)
-
C4-AFRICA A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
L Søgaard ApS (Nu: Validan Branche ApS) (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.08.2024
Registreringsdato: 01.08.2024 -
Lyngevej 125 aps (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.07.2024
Registreringsdato: 02.07.2024
Blå bog (fortsat)
Marcus har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.04.2021 - Stadig aktiv
Ejer
01.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Sacrini Advokatholding ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
01.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.02.2024 - 19.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
17.06.2022 - 01.08.2024
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
22.12.2023 - 02.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Marcus Miichael Nørregaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Sacrini Advokatholding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 278' DKK. Igennem holdingselskabet Sacrini Advokatholding ApS har Marcus derfor også ejerandele i Advokataktieselskabet BORCH (10-14.99%).
Du kan se koncerndiagram for Marcus Miichael Nørregaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Marcus Miichael Nørregaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Advokataktieselskabet BORCH der præsenterede et overskud på 4.147' DKK.
Marcus har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 5 måneder fra 2021 til i dag hos Advokataktieselskabet BORCH.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.436' DKK (Advokataktieselskabet BORCH).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 216' DKK (C4-AFRICA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.530' DKK (Advokataktieselskabet BORCH).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.538' DKK (C4-AFRICA A/S).
En af de forbindelser som går igen i Marcus' netværk er Michael Nordtorp Vestergaard.