Lars Qvistgaard
Erhvervsaktiv siden: | 8. okt. 2008 (15 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | P+, Pensionskassen for Akademikere (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 163.998' DKK AKTIESELSKABET KALKVÆRKSGRUNDENE (Nu: PARTNERSELSKABET KALKVÆRKSGRUNDENE) (2021) |
Største underskud: | -80.941' DKK EJENDOMSSELSKABET PILE-BO A/S (2022) |
Største egenkapital: | 776.801' DKK EJENDOMSSELSKABET PILE-BO A/S (2021) |
Største gæld: | 296.526' DKK EJENDOMSSELSKABET PILE-BO A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af P+, Pensionskassen for Akademikere (7 år 6 måneder) |
Seed: 373560455
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2008 hos P+, Pensionskassen for Akademikere (tidligere Juristernes & Økonomernes Pensionskasse) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Lars Qvistgaard i 7 år 6 måneder, inden stoppet den 18. april 2016.
Nu opererer virksomheden indenfor pensionskasser. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Repræsentant (1)
-
Den Qvistgaardske Slægtsforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 11.09.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Den Qvistgaardske Slægtsforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 11.09.2023
Registreringsdato: 11.09.2023 -
LÅN & SPAR BANK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2023
Registreringsdato: 20.03.2023 -
Juristernes & Økonomernes Pensionskasse (Nu: P+, Pensionskassen for Akademikere) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2016
Registreringsdato: 18.04.2016
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
11.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
08.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
16.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
07.03.2016 - 20.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 6 måneder fra 2008 til 2016 hos P+, Pensionskassen for Akademikere.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Jonas Aller Kjeldsen.