Erik Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 13. sep. 2007 (17 år) |
Karrieren startede hos: | 4 HMBA ApS (Ejer) |
Største overskud: | 7.785' DKK ARKITEKTFIRMAET HALLEN & NORDBY A/S (Nu: HN 2016 A/S) (2016) |
Største underskud: | -2.898' DKK TEKT A/S (2021) |
Største egenkapital: | 4.707' DKK ARKITEKTFIRMAET HALLEN & NORDBY A/S (Nu: HN 2016 A/S) (2018) |
Største gæld: | 17.307' DKK TEKT A/S (2016) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos TEKT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af 4 HMBA ApS (17 år) |
Seed: 1515182553
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2007 ved 4 HMBA ApS med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Erik Andersen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Erik nu bestreddet i 17 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 17 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 38' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
4 HMBA ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
HN 2016 A/S
Via 4 HMBA ApS -
TEKT A/S
Via 4 HMBA ApS -
TEKT PROJECT ApS
Via TEKT A/S
Direktørposter (2)
-
4 HMBA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2007 -
TEKT PROJECT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
HN 2016 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.09.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
TEKT PROJECT ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.03.2018
Registreringsdato: 15.03.2018 -
TEKT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2016
Registreringsdato: 01.07.2016 -
ARKITEKTFIRMAET HALLEN & NORDBY A/S (Nu: HN 2016 A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.09.2007
Registreringsdato: 25.09.2007
Blå bog (fortsat)
Erik har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
25.09.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via 4 HMBA ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
13.09.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
24.08.2016 - 06.08.2020
Direktør
15.03.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.08.2022 - 01.05.2023
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.10.2016 - 06.08.2020
Reel ejer
26.08.2022 - 01.05.2023
Reel ejer
06.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29,17% -
Reel ejer
01.05.2020 - 01.05.2020
Ejerandel: 20%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor TEKT PROJECT ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.515' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor 4 HMBA ApS kunne offentliggøre et underskud på 88' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 926' DKK (TEKT PROJECT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.491' DKK (ARKITEKTFIRMAET HALLEN & NORDBY A/S (Nu: HN 2016 A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 872' DKK (4 HMBA ApS).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Finn Ehlers.