Morten Bondgaard Godsk
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 2008 (16 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ERO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.401' DKK H.R. NIELSEN HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -15.025' DKK H.R. NIELSEN HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 141.019' DKK Vexa PorteføljeInvest ApS (2023) |
Største gæld: | 308.620' DKK Vexa PorteføljeInvest ApS (2023) |
Flest årsværk: | 150 årsværk hos BY GROWERS A/S (Nu: bygrowers A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BONDGAARD ApS (15 år 4 måneder) |
Seed: 189236273
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2008 i ERO A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Morten Bondgaard Godsk i 2 måneder, før fratrædelsen d. 20. juni 2008.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 26. november 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BONDGAARD ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
Møgelparken Byg A/S
Via BONDGAARD ApS -
MIDTBUS JYLLAND A/S
Via BONDGAARD ApS -
Ejendommen Ærøvej 19 I/S
Via MIDTBUS JYLLAND A/SIkke offentliggjort -
Bondgaard Godsk ApS
Via BONDGAARD ApS -
Galvanotek A/S
Via Bondgaard Godsk ApS -
Bondgaard Ejendoms Invest ApS
Via BONDGAARD ApS
Direktørposter (4)
-
Galvanotek A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2023 -
BONDGAARD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2009 -
Bondgaard Godsk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2021 -
Bondgaard Ejendoms Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
Møgelparken Byg A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.11.2018 -
MIDTBUS JYLLAND A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.01.2017 -
bygrowers A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.10.2019
Tidslinje (75)
-
Billigblomst Adm. A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2024
Registreringsdato: 17.06.2024 -
BJERRINGBRO FORNIKLING A/S (Nu: Galvanotek A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 09.11.2023
Registreringsdato: 09.11.2023 -
Bondgaard Ejendoms Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.09.2023
Registreringsdato: 27.09.2023
Blå bog (fortsat)
Morten har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
27.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
18.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.01.2017 - Stadig aktiv
Ejer
01.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via BONDGAARD ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
29.04.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.11.2020 - 17.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Bondgaard Godsk er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BONDGAARD ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 27.929' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Bondgaard Godsk ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Morten Bondgaard Godsk, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Morten Bondgaard Godsk har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i Billigblomst Adm. A/S der præsenterede et overskud på 19.326' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i MLI LM ApS der præsenterede et underskud på 10.359' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 26 forskellige selskaber (heraf 11 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 9 måneder fra 2009 til 2018 hos PLANTAS GROUP A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 20.926' DKK (Vexa Group A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 71' DKK (MLI Murerentreprise A/S (Nu: MLI Murerentreprise Øst A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 141.019' DKK (Vexa PorteføljeInvest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -362' DKK (MLI Murerentreprise A/S (Nu: MLI Murerentreprise Øst A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Matti Bondgaard Godsk.