Leif Martin Sodemann
Erhvervsaktiv siden: | 30. okt. 2007 (16 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | LEIF SODEMANN HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 452' DKK HAVLUND & CO. A/S (Nu: HAVLUND & CO. ApS) (2014) |
Største underskud: | -585' DKK HAVLUND & CO. A/S (Nu: HAVLUND & CO. ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 1.034' DKK HAVLUND & CO. A/S (Nu: HAVLUND & CO. ApS) (2014) |
Største gæld: | 1.980' DKK HAVLUND & CO. A/S (Nu: HAVLUND & CO. ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos HAVLUND & CO. A/S (Nu: HAVLUND & CO. ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af LEIF SODEMANN HOLDING ApS (16 år 11 måneder) |
Seed: 1505043152
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2007 i LEIF SODEMANN HOLDING ApS i rollen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle har Leif Martin Sodemann nu bestreddet i 16 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 2' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LEIF SODEMANN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HAVLUND & CO. ApS UNDER KONKURS
Via LEIF SODEMANN HOLDING ApS -
SCANAVIATION A/S
Via LEIF SODEMANN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
LEIF SODEMANN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
HAVLUND & CO. A/S (Nu: HAVLUND & CO. ApS)
Fratrådt som direktørDato: 03.07.2023
Registreringsdato: 03.07.2023 -
HAVLUND & CO. A/S (Nu: HAVLUND & CO. ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.06.2018
Registreringsdato: 21.06.2018 -
HAVLUND & CO. A/S (Nu: HAVLUND & CO. ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 03.01.2008
Registreringsdato: 03.01.2008
Blå bog (fortsat)
Leif har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
30.10.2007 - Stadig aktiv
Ejer
01.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2007 - 21.06.2018
Reel ejer
01.11.2007 - Stadig aktiv
Direktør
03.01.2008 - 03.07.2023
Ejerandel: 50%
Leif Martin Sodemann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LEIF SODEMANN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 190' DKK. Gennem holdingselskabet LEIF SODEMANN HOLDING ApS har Leif derfor også andele i HAVLUND & CO. ApS (50-66.65%) & SCANAVIATION A/S (5-9.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Leif Martin Sodemann, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor HAVLUND & CO. A/S (Nu: HAVLUND & CO. ApS) kunne fremvise et overskud på 452' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor HAVLUND & CO. A/S (Nu: HAVLUND & CO. ApS) kunne fremvise et underskud på 585' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Leif' netværk er Kai Hans Jensen.