Martino Mike d'Apuzzo
Erhvervsaktiv siden: | 19. okt. 2005 (18 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS GREENOCK KOMPLEMENTAR (Ejer) |
Største overskud: | 2.606' DKK K/S GREENOCK (2021) |
Største underskud: | -1.715' DKK K/S CORSTORPHINE (2016) |
Største egenkapital: | 15.518' DKK K/S GREENOCK (2022) |
Største gæld: | 40.384' DKK K/S CORSTORPHINE (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af ApS GREENOCK KOMPLEMENTAR (18 år 11 måneder) |
Seed: 1725564986
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2005 hos ApS GREENOCK KOMPLEMENTAR med titlen som Ejer. Martino Mike d'Apuzzo købte en part af virksomheden d. 19. oktober 2005 og fik dermed en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Martino af: Niels Brix, Elmer Allan Sørensen, Torben Aaholm Odgaard og 5 andre personer. Titlen som Ejer har Martino nu bestreddet i 18 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 18 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 8' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ApS GREENOCK KOMPLEMENTAR
Ejerandel: 10-14.99% -
Outside The Frame 2 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S GREENOCK
Via ApS GREENOCK KOMPLEMENTAR
Direktørposter (1)
-
Outside The Frame 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET ZUBB ApS (Nu: Outside The Frame ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.07.2023
Registreringsdato: 20.07.2023 -
Outside The Frame 2 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.10.2022
Registreringsdato: 26.10.2022 -
Outside The Frame 2 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.10.2022
Registreringsdato: 26.10.2022
Blå bog (fortsat)
Martino har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
26.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
19.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
22.10.2020 - 20.07.2023
Direktør
10.01.2021 - 30.03.2022
Ejerandel: 100% -
Ejer
14.11.2005 - 29.12.2021
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
14.12.2005 - 21.12.2021
Ejerandel: 10-14.99%
Martino Mike d'Apuzzo er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Outside The Frame 2 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16' DKK. Igennem holdingselskabet Outside The Frame 2 ApS har Martino derfor også ejerandele i samt .
Du kan også se koncerndiagram for Martino Mike d'Apuzzo, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor K/S GREENOCK kunne offentliggøre et overskud på 2.606' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor K/S CORSTORPHINE kunne offentliggøre et underskud på 1.715' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8' DKK (ApS GREENOCK KOMPLEMENTAR).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 558' DKK (K/S GREENOCK).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.260' DKK (K/S GREENOCK).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 16' DKK (Outside The Frame 2 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martino' netværk er Niels Brix.