Karl Engelbrecht
Erhvervsaktiv siden: | 20. maj 2010 (14 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND "111" (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 15' DKK DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND "111" (2016) |
Største underskud: | -3.762' DKK DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND "111" (2015) |
Største egenkapital: | 3.801' DKK DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND "111" (2014) |
Største gæld: | 8.066' DKK DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND "111" (2015) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Børnenes Ven Minna Due Jensens Fond (6 år 11 måneder) |
Seed: 415567762
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2010 i DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND "111" med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Karl Engelbrecht i 6 år, før fratrædelsen d. 1. juni 2016.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 kunne vise et overskud på 15' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. juni 2018.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND "111"
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2016
Registreringsdato: 01.06.2016 -
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND "111"
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2010
Registreringsdato: 20.05.2010
Blå bog (fortsat)
Karl har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
20.05.2010 - 01.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Karl' netværk er Ole Anders Petersen.