Erik Bjørn Hansen
Erhvervsaktiv: | 27. apr. 2012 - 17. apr. 2024 |
Karrieren startede hos: | F.S. DESIGN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 20.536' DKK A/S HOTEL FREDERIKSDAL (2017) |
Største underskud: | -5.922.824' DKK F.S. DESIGN ApS (2014) |
Største egenkapital: | 45.150.630' DKK A/S HOTEL FREDERIKSDAL (2014) |
Største gæld: | 29.795' DKK A/S HOTEL FREDERIKSDAL (2015) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos Fagbladet Folkeskolen ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FRK. INGEFRED JUUL ANDERSENS LEGATFOR DANSKE HUSHOLDNINGSLÆRERE (6 år 5 måneder) |
Seed: 646978664
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Erik Bjørn Hansen. Første gang Erik var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 2012 ved F.S. DESIGN ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Erik Bjørn Hansen i 5 år 10 måneder, før fratrædelsen den 20. marts 2018.
Nu opererer virksomheden indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 5.652' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Fagbladet Folkeskolen ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.01.2020
Registreringsdato: 14.01.2020 -
A/S HOTEL FREDERIKSDAL
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2018
Registreringsdato: 20.03.2018 -
F.S. DESIGN ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2018
Registreringsdato: 20.03.2018
Blå bog (fortsat)
Erik har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har i alt varet 11 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.10.2017 - 17.04.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.11.2017 - 01.01.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.11.2017 - 01.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
14.09.2015 - 14.01.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.04.2012 - 20.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Erik Bjørn Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved A/S HOTEL FREDERIKSDAL der præsenterede et overskud på 20.536' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved F.S. DESIGN ApS der præsenterede et underskud på 5.922.824' DKK.
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 10 måneder fra 2012 til 2018 hos F.S. DESIGN ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.598' DKK (A/S HOTEL FREDERIKSDAL).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 71.710' DKK (A/S HOTEL FREDERIKSDAL).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.597' DKK (Fagbladet Folkeskolen ApS).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Lars Søltoft Buur Holmboe.