Allan Thestrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1975 (49 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | CINDERELLA ELECTRONIC IMPORT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 976' DKK PCRENS ApS (Nu: BØRSUDSIGTEN.DK ApS) (2015) |
Største underskud: | -1.186' DKK ApS BMOK 108 (Nu: CHRISTIANSHAVNS EJENDOMME ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 1.920' DKK ApS BMOK 108 (Nu: CHRISTIANSHAVNS EJENDOMME ApS) (2015) |
Største gæld: | 3.372' DKK ApS BMOK 108 (Nu: CHRISTIANSHAVNS EJENDOMME ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ApS BMOK 108 (Nu: CHRISTIANSHAVNS EJENDOMME ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af CHRISTIANSHAVNS EJENDOMME ApS (33 år) |
Seed: 1883219226
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor for nu mange år siden hos CINDERELLA ELECTRONIC IMPORT ApS med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Allan Thestrup i 13 år 8 måneder, før stoppet d. 27. januar 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1995 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 23. juni 1995.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
CHRISTIANSHAVNS EJENDOMME ApS
Ejerandel: 66.66-89.99% -
HELGE THESTRUP LEASING ApS
Ejerandel: 100% -
BØRSUDSIGTEN.DK ApS
Ejerandel: 100% -
AKTIERÅDET A/S
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (3)
-
CHRISTIANSHAVNS EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2013 -
BØRSUDSIGTEN.DK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2013 -
HELGE THESTRUP LEASING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
AKTIERÅDET A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.03.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (30)
-
CHRISTIANSHAVNS EJENDOMME ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.08.2020
Registreringsdato: 24.08.2020 -
ApS BMOK 108 (Nu: CHRISTIANSHAVNS EJENDOMME ApS) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 23.08.2020
Registreringsdato: 23.08.2020 -
HELGE THESTRUP LEASING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.10.2015
Registreringsdato: 29.10.2015
Blå bog (fortsat)
Allan har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 49 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
31.07.2015 - Stadig aktiv
Direktør
29.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
25.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer
27.08.1991 - 23.08.2020
Reel ejer
27.08.1991 - Stadig aktiv
Direktør
16.05.2008 - 22.12.2011
Direktør
07.06.2013 - Stadig aktiv
Ejer
24.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Ejer
26.01.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.01.2004 - Stadig aktiv
Direktør
23.11.2006 - 22.12.2011
Direktør
12.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.10.1983 - 19.08.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor PCRENS ApS (Nu: BØRSUDSIGTEN.DK ApS) kunne offentliggøre et overskud på 976' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor ApS BMOK 108 (Nu: CHRISTIANSHAVNS EJENDOMME ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.186' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 73' DKK (ApS BMOK 108 (Nu: CHRISTIANSHAVNS EJENDOMME ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 19' DKK (AKTIERÅDET A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 316' DKK (ApS BMOK 108 (Nu: CHRISTIANSHAVNS EJENDOMME ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -477' DKK (AKTIERÅDET A/S).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Lars Holmberg Persson.