Jacob Sune Ulrik
Erhvervsaktiv siden: | 3. nov. 2006 (17 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | RANNOCH TANKERS, FILIAL AF RANNOCHTANKERS LIMITED, ENGLAND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.373.908' DKK SVITZER A/S (2020) |
Største underskud: | -199.303' DKK SVITZER A/S (2017) |
Største egenkapital: | 9.525.536' DKK SVITZER A/S (2022) |
Største gæld: | 6.847.450' DKK SVITZER A/S (2019) |
Flest årsværk: | 87 årsværk hos SVITZER A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SVITZER CARIBBEAN A/S (7 år) |
Seed: 2123407169
Det begyndte den dag i 2006 ved RANNOCH TANKERS, FILIAL AF RANNOCHTANKERS LIMITED, ENGLAND i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jacob Sune Ulrik i 4 år 3 måneder, før fratrædelsen den 21. februar 2011.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor udlejning og leasing af skibe og både. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 21. februar 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NIJARI ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
NIJARI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.01.2020
Bestyrelsesposter (3)
-
SVITZER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.04.2024 -
SVITZER CARIBBEAN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.09.2017 -
Svitzer Salvage Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.09.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (35)
-
SVITZER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2024
Registreringsdato: 26.04.2024 -
Svitzer Tugs A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.01.2020
Registreringsdato: 24.01.2020 -
NIJARI ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.01.2020
Registreringsdato: 06.01.2020
Blå bog (fortsat)
Jacob har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
26.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
06.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.09.2017 - 24.01.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Jacob Sune Ulrik er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NIJARI ApS (ejer lige nu 33,33%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 156' DKK. Gennem sit holdingselskab NIJARI ApS har Jacob dermed også andele i og .
Du kan se koncerndiagram for Jacob Sune Ulrik, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jacob har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år fra 2017 til i dag hos SVITZER CARIBBEAN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.046.000' DKK (SVITZER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 77' DKK (NIJARI ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.379.000' DKK (SVITZER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 156' DKK (NIJARI ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Knud Lind Winkler.