Therese Strange-Obel Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 2013 (11 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | DESIGNIT EYEWEAR A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.530' DKK Manyone A/S (2021) |
Største underskud: | -11.274' DKK Manyone A/S (2020) |
Største egenkapital: | 50.019' DKK Manyone A/S (2023) |
Største gæld: | 113.543' DKK Manyone A/S (2021) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos Manyone A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Manyone A/S (2 år 4 måneder) |
Seed: 1077403556
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2013 i DESIGNIT EYEWEAR A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Therese Strange-Obel Johansen i 11 måneder, inden stoppet d. 20. juni 2014.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 kunne fremvise et underskud på 631' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 18. november 2020.
Bestyrelsesposter (1)
-
Manyone A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2022
Tidslinje (3)
-
Manyone A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2022
Registreringsdato: 01.05.2022 -
DESIGNIT EYEWEAR A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2014
Registreringsdato: 20.06.2014 -
DESIGNIT EYEWEAR A/S (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2013
Registreringsdato: 28.06.2013
Blå bog (fortsat)
Therese har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2013 - 20.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Therese Strange-Obel Johansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Manyone A/S der præsenterede et underskud på 10.094' DKK.
Therese har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 4 måneder fra 2022 til i dag hos Manyone A/S.
En af de forbindelser som går igen i Therese' netværk er Søren Lehmann Poulsen.