Torben Møller-Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 19. nov. 2012 (11 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | GOURMANDIET A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.759' DKK A/S OILPOWER HYDRAULICS (2022) |
Største underskud: | -1.302' DKK GOURMANDIET A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 14.659' DKK A/S OILPOWER HYDRAULICS (2023) |
Største gæld: | 35.573' DKK A/S OILPOWER HYDRAULICS (2014) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos A/S OILPOWER HYDRAULICS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af A/S OILPOWER HYDRAULICS (9 år) |
Seed: 2071776305
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2012 ved GOURMANDIET A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Torben Møller-Jensen i 4 måneder, før stoppet den 16. april 2013.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor event catering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016-17 som viste et overskud på 926' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 13. august 2024.
Direktørposter (1)
-
A/S OILPOWER HYDRAULICS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
A/S OILPOWER HYDRAULICS
Tilknyttet som direktørDato: 11.09.2015
Registreringsdato: 11.09.2015 -
GOURMANDIET A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.04.2013
Registreringsdato: 16.04.2013 -
GOURMANDIET A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.11.2012
Registreringsdato: 19.11.2012
Blå bog (fortsat)
Torben har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
11.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.11.2012 - 16.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Klaus Kisum Kjær.