Pia Laub
Erhvervsaktiv siden: | 18. jan. 2007 (17 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | EL-APPARATFORSIKRING A/S CAPTIVEGENFORSIKRINGSSELSKAB (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -5' DKK NCG Ejendomsselskab P/S (2023) |
Største egenkapital: | 395' DKK NCG Ejendomsselskab P/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Laub Advisory, v. Pia Laub (5 år) |
Seed: 243212436
Karrieren I Danmark startede i 2007 i EL-APPARATFORSIKRING A/S CAPTIVEGENFORSIKRINGSSELSKAB (tidligere EL-APPARATFORSIKRING A/S) i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Pia Laub i 2 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 16. november 2009.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor genforsikring. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. september 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Laub Advisory, v. Pia Laub
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (3)
-
NCG Ejendomsselskab P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.05.2023 -
ALM. BRAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.08.2020 -
ALM. BRAND FORSIKRING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
ALM. BRAND FORSIKRING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2024
Registreringsdato: 18.04.2024 -
NCG Ejendomsselskab P/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2023
Registreringsdato: 24.05.2023 -
ALM. BRAND FORSIKRING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.01.2021
Registreringsdato: 07.01.2021
Blå bog (fortsat)
Pia har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
30.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
28.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
15.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Pia Laub har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i NCG Ejendomsselskab P/S der præsenterede et underskud på 5' DKK.
Pia har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år fra 2020 til i dag hos ALM. BRAND A/S.
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Anders Lynge Madsen.