Palle Egelund Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 2007 (17 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | PALLE E. JENSEN ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 25.457' DKK M.J. ELEKTRO ApS (Nu: P J ELEKTRO ApS) (2013-14) |
Største underskud: | -2.063' DKK TØMRERMESTER TROELS HANSEN A/S (2017) |
Største egenkapital: | 15.542' DKK PALLE E. JENSEN ApS (2020-21) |
Største gæld: | 18.394' DKK TØMRERMESTER TROELS HANSEN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 83 årsværk hos TØMRERMESTER TROELS HANSEN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af PALLE E. JENSEN ApS (17 år 6 måneder) |
Seed: 940244045
Karrieren som erhvervsleder startede i 2007 hos PALLE E. JENSEN ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Palle Egelund Jensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Palle nu bestreddet i 17 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 17 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2022-23 som viste et overskud på 1.487' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PALLE E. JENSEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
P J ELEKTRO ApS
Via PALLE E. JENSEN ApS
Direktørposter (2)
-
P J ELEKTRO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.09.2011 -
PALLE E. JENSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
TØMRERMESTER TROELS HANSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.11.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
M.J. ELEKTRO ApS (Nu: P J ELEKTRO ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2021
Registreringsdato: 13.12.2021 -
TØMRERMESTER TROELS HANSEN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.11.2018
Registreringsdato: 21.11.2018 -
TØMRERMESTER TROELS HANSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.11.2018
Registreringsdato: 20.11.2018
Blå bog (fortsat)
Palle har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
15.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
24.11.2017 - 31.05.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
06.03.2008 - 13.12.2021
Direktør
16.09.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
02.03.2017 - 20.11.2018
Bestyrelsesmedlem
21.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Palle Egelund Jensen er desuden ejer af holdingselskabet P J ELEKTRO ApS (ejer pt. 100%). Gennem holdingselskabet P J ELEKTRO ApS ejes der også andele i samt .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Palle Egelund Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor M.J. ELEKTRO ApS (Nu: P J ELEKTRO ApS) kunne fremvise et overskud på 25.457' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor PALLE E. JENSEN ApS kunne fremvise et underskud på 731' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Palle' netværk er Hans Arne Nielsen.