Helene Anna Rasmusson Egebøl
Erhvervsaktiv siden: | 31. dec. 2009 (14 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S ØSTERGADE KBH DETAIL (Ejer) |
Største overskud: | 1.249.142' DKK SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK A/S (2022) |
Største underskud: | -64.052' DKK Greenfleet A/S (Nu: Moove Group A/S) (2018-19) |
Største egenkapital: | 4.044.076' DKK SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK A/S (2022) |
Største gæld: | 862.332' DKK SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af ØSTERGADE KBH DETAIL ApS (8 år 3 måneder) |
Seed: 853905786
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2009 hos K/S ØSTERGADE KBH DETAIL (tidligere K/S DIFKO ØSTERGADE) med titlen som Ejer. Helene Anna Rasmusson Egebøl købte en part af virksomheden d. 31. december 2009 og havde dermed en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Helene af: John Dahl Petersen, John Tim Barker, Irvin Silberling Svensson og 7 andre personer. Titlen som Ejer bestred Helene i 7 år 8 måneder, før stoppet d. 7. september 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2015 kunne vise et overskud på 15.702' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 7. september 2017.
Bestyrelsesposter (6)
-
Force Holdco A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.04.2022 -
Greenfleet Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2021 -
Force Bidco A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.04.2022 -
Moove Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2021 -
Greenfleet MidCo A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2021 -
FAIRWIND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.04.2022
Tidslinje (34)
-
Helene Invest ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 09.07.2024
Registreringsdato: 09.07.2024 -
Helene Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.07.2024
Registreringsdato: 09.07.2024 -
Svanehøj Group A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.01.2024
Registreringsdato: 19.01.2024
Blå bog (fortsat)
Helene har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Helene Anna Rasmusson Egebøl har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK A/S der præsenterede et overskud på 326.481' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem hos FUJITSU A/S der præsenterede et underskud på 48.167' DKK.
Helene har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 4 måneder fra 2018 til 2023 hos Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 454.073' DKK (SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 22.596' DKK (Force Holdco A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.295.415' DKK (SCHNEIDER ELECTRIC DANMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -122' DKK (Helene Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Helene' netværk er John Jørgen Funch.