Pia Foged
Erhvervsaktiv siden: | 3. maj 2011 (13 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | TP Invest & Consult ApS (Stifter) |
Største overskud: | 215' DKK DEN GRØNNE ASPARGES ApS (Nu: TP Invest & Consult ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -256' DKK DEN GRØNNE ASPARGES ApS (Nu: TP Invest & Consult ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 328' DKK HR NAVIGATOR ApS (2020-21) |
Største gæld: | 1.150' DKK DEN GRØNNE ASPARGES ApS (Nu: TP Invest & Consult ApS) (2019-20) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos DEN GRØNNE ASPARGES ApS (Nu: TP Invest & Consult ApS) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af TP Invest & Consult ApS (13 år 4 måneder) |
Seed: 39502953
Karrieren i erhvervslivet startede i 2011 ved TP Invest & Consult ApS (tidligere DEN GRØNNE ASPARGES ApS) i rollen som Stifter, Direktør og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Pia Foged og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Stifter, Direktør og Ejer har Pia nu bestreddet i 13 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor detailhandel med dagligvarer via internet. Her 13 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 116' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HR NAVIGATOR ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
TP Invest & Consult ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
TP Invest & Consult ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.05.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
HR NAVIGATOR ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.05.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
HR NAVIGATOR ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.07.2024
Registreringsdato: 11.07.2024 -
HR NAVIGATOR ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 10.07.2024
Registreringsdato: 10.07.2024 -
HR Navigator v/ Pia Foged (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024
Blå bog (fortsat)
Pia har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
03.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
05.05.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
05.05.2022 - Stadig aktiv
Ejer
13.05.2022 - 31.12.2023
Reel ejer
13.05.2022 - 24.01.2024
Ejer
01.01.2024 - 19.06.2024
Reel ejer
25.01.2024 - 19.06.2024
Ejer
20.06.2024 - 10.07.2024
Ejer
11.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
05.04.2022 - 30.06.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor DEN GRØNNE ASPARGES ApS (Nu: TP Invest & Consult ApS) kunne fremvise et overskud på 215' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor DEN GRØNNE ASPARGES ApS (Nu: TP Invest & Consult ApS) kunne fremvise et underskud på 256' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 116' DKK (DEN GRØNNE ASPARGES ApS (Nu: TP Invest & Consult ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 209' DKK (HR NAVIGATOR ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -182' DKK (DEN GRØNNE ASPARGES ApS (Nu: TP Invest & Consult ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Mogens Marinus Brock.