Steen Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 10. dec. 2014 (9 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | AB A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.566' DKK INDIGO 2012 I/S (2021) |
Største underskud: | -17.595' DKK AB A/S (2023) |
Største egenkapital: | 26.083' DKK AB A/S (2022) |
Største gæld: | 17.645' DKK atSpiro ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos AB A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af INDIGO 2012 I/S (6 år 8 måneder) |
Seed: 1028464948
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2014 i AB A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Steen Kristensen i 4 måneder, før fratrædelsen d. 4. maj 2015.
I dag arbejder virksomheden med undervisning inden for sport og fritid. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 17.595' DKK.
Direktørposter (1)
-
STKR Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.11.2020
Bestyrelsesposter (2)
-
atSpiro ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2020 -
INDIGO 2012 I/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
atSpiro ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2020
Registreringsdato: 21.12.2020 -
STKR Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.11.2020
Registreringsdato: 26.11.2020 -
AB A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2019
Registreringsdato: 27.05.2019
Blå bog (fortsat)
Steen har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
26.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.12.2014 - 04.05.2015
Bestyrelsesmedlem
05.05.2015 - 05.06.2017
Bestyrelsesmedlem
06.06.2017 - 27.05.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Steen Kristensen er desuden indehaver af holdingselskabet STKR Invest ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet STKR Invest ApS ejes der også andele i & .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Steen Kristensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Steen Kristensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i INDIGO 2012 I/S der præsenterede et overskud på 8.566' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i INDIGO 2012 I/S der præsenterede et underskud på 14.041' DKK.
Steen har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 8 måneder fra 2018 til i dag hos INDIGO 2012 I/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17.595' DKK (AB A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.284' DKK (INDIGO 2012 I/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -2.488' DKK (atSpiro ApS).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Toke Faurby.