Stefan Finseth Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 21. jan. 2015 (9 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DAV EJENDOMME I ApS (Direktør) |
Største overskud: | 35.595' DKK DAV NORDIC A/S (2023) |
Største underskud: | -2.331' DKK K/S Obton Solenergi Hafen (2015-16) |
Største egenkapital: | 92.384' DKK CONTRAFFIC A/S (2023) |
Største gæld: | 75.837' DKK DAV NORDIC A/S (2022) |
Flest årsværk: | 69 årsværk hos DAV NORDIC A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af DAV EJENDOMME II ApS (9 år 8 måneder) |
Seed: 1367878906
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2015 ved DAV EJENDOMME I ApS som Direktør. Rollen som Direktør havde Stefan Finseth Nielsen i 5 år, før fratrædelsen den 21. januar 2020.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor cykel- og knallertforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 kunne fremvise et overskud på 152' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 21. januar 2020.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Obton Solenergi Hafen Komplementaranpartsselskab
Ejerandel: 5-9.99% -
Finseth Nielsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
K/S Obton Solenergi Hafen
Via Obton Solenergi Hafen Komplementaranpartsselskab -
CONTRAFFIC A/S
Via Finseth Nielsen Holding ApS -
DAV NORDIC A/S
Via CONTRAFFIC A/S -
DAV EJENDOMME II ApS
Via CONTRAFFIC A/S
Direktørposter (2)
-
DAV EJENDOMME II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.2015 -
Finseth Nielsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
CONTRAFFIC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.03.2022 -
DAV NORDIC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.03.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
Østbirk Vin IvS (Nu: Østbirk Vin ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 19.09.2023
Registreringsdato: 19.09.2023 -
Østbirk Vin IvS (Nu: Østbirk Vin ApS)
Fratrådt som direktørDato: 19.09.2023
Registreringsdato: 19.09.2023 -
DAV NORDIC A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2022
Registreringsdato: 21.03.2022
Blå bog (fortsat)
Stefan har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.03.2022 - Stadig aktiv
Ejer
22.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via CONTRAFFIC A/S -
Bestyrelsesmedlem
21.03.2022 - Stadig aktiv
Ejer
03.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Finseth Nielsen Holding ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
10.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
30.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
30.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
Stefan Finseth Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Finseth Nielsen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.680' DKK. Igennem sit holdingselskab Finseth Nielsen Holding ApS har Stefan dermed også ejerandele i CONTRAFFIC A/S (15-19.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Stefan Finseth Nielsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Finseth Nielsen Holding ApS fremviste et overskud på 1.365' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor K/S Obton Solenergi Hafen fremviste et underskud på 2.331' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 35.595' DKK (DAV NORDIC A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 92.384' DKK (CONTRAFFIC A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 55' DKK (Obton Solenergi Hafen Komplementaranpartsselskab).
En af de forbindelser som går igen i Stefan' netværk er Thomas Jørgensen Bjerrum.