Berta Ribas Canals
Rådmandsgade 86, 4. tv, 2200 København N, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 10. apr. 2014 (10 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | POST WORLD AGENCY IVS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af POST WORLD AGENCY IVS (1 år 6 måneder) |
Seed: 1396831028
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2014 i POST WORLD AGENCY IVS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Berta Ribas Canals i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 21. oktober 2015.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 2. december 2016.
Tidslinje (2)
-
POST WORLD AGENCY IVS
Fratrådt som direktørDato: 21.10.2015
Registreringsdato: 21.10.2015 -
POST WORLD AGENCY IVS
Tilknyttet som direktørDato: 10.04.2014
Registreringsdato: 10.04.2014
Blå bog (fortsat)
Berta har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
10.04.2014 - 21.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?