Karen Wung-Sung
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 2012 (12 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | THORSEN OG PETERSEN VVS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.554' DKK LYKKEGARD ApS (2019) |
Største underskud: | -1.100' DKK LYKKEGARD ApS (2022) |
Største egenkapital: | 12.193' DKK LYKKEGARD ApS (2020) |
Største gæld: | 7.633' DKK LYKKEGARD ApS (2020) |
Flest årsværk: | 87 årsværk hos LYKKEGARD ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Advodan I/S (7 år 8 måneder) |
Seed: 1613611165
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2012 hos THORSEN OG PETERSEN VVS A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Karen Wung-Sung i 4 år 11 måneder, inden stoppet den 29. maj 2017.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 836' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Advodan I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Wung-Sung Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
ADVODAN A/S
Via Advodan I/S -
ADVOKATINKASSO A/S
Via Advodan I/S -
GLR Invest ApS
Via Wung-Sung Holding ApS -
Intellego ApS
Via GLR Invest ApS -
Billigselskab ApS
Via Intellego ApS -
Compliance Team ApS
Via GLR Invest ApS
Direktørposter (1)
-
Wung-Sung Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
LYKKEGARD ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
LYKKEGARD ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
Familieambassaden ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2020
Registreringsdato: 30.04.2020 -
Familieambassaden ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.07.2018
Registreringsdato: 26.07.2018
Blå bog (fortsat)
Karen har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
29.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
29.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Karen Wung-Sung er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Wung-Sung Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 44' DKK. Igennem sit holdingselskab Wung-Sung Holding ApS har Karen dermed også ejerandele i GLR Invest ApS (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Karen Wung-Sung, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Wung-Sung Holding ApS fremviste et overskud på 4' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Wung-Sung Holding ApS fremviste et underskud på 7' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.777' DKK (LYKKEGARD ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.691' DKK (LYKKEGARD ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 44' DKK (Wung-Sung Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Karen' netværk er Klaus Søborg Jørgensen.