Thomas Frank
Erhvervsaktiv siden: | 9. maj 2011 (13 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BOGHANDLER BØRGE NIELSEN OG HUSTRUS FOND (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af VIBORG GRÅBRØDRE KLOSTER (6 år 10 måneder) |
Seed: 2050925224
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2011 hos BOGHANDLER BØRGE NIELSEN OG HUSTRUS FOND som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Thomas Frank i 2 år 7 måneder, inden stoppet den 1. januar 2014.
Dengang var virksomhedens branche indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. januar 2014.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
KIRKELIGT MEDIEAKADEMI ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2014
Registreringsdato: 18.06.2014 -
BOGHANDLER BØRGE NIELSEN OG HUSTRUS FOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2014
Registreringsdato: 01.01.2014 -
KIRKELIGT MEDIEAKADEMI ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2013
Registreringsdato: 03.05.2013
Blå bog (fortsat)
Thomas har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
03.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
24.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
03.05.2013 - 18.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 7 måneder fra 2011 til 2014 hos BOGHANDLER BØRGE NIELSEN OG HUSTRUS FOND.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Henrik Stubkjær.