Ann Dorte Storm Pörneki
Erhvervsaktiv siden: | 26. jul. 2011 (13 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | IKT HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 2.201' DKK INDEKLIMATEST ApS (Nu: HOUSETEST ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -25' DKK IKT HOLDING ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 1.825' DKK INDEKLIMATEST ApS (Nu: HOUSETEST ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 1.159' DKK INDEKLIMATEST ApS (Nu: HOUSETEST ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos INDEKLIMATEST ApS (Nu: HOUSETEST ApS) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af HOUSETEST ApS (13 år 1 måned) |
Seed: 2019511868
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2011 ved IKT HOLDING ApS som Stifter og Ejer. Denne rolle havde Ann Dorte Storm Pörneki i 8 år 5 måneder, før fratrædelsen den 24. januar 2020.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018-19 kunne fremvise et overskud på 314' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 24. januar 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fuglevig Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HOUSETEST ApS
Via Fuglevig Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Fuglevig Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
HOUSETEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Vigilare Biotech ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.05.2022
Registreringsdato: 27.05.2022 -
Vigilare Biotech ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.06.2020
Registreringsdato: 17.06.2020 -
IKT HOLDING ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 24.01.2020
Registreringsdato: 24.01.2020
Blå bog (fortsat)
Ann har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
24.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.08.2011 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
21.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,99% -
Reel ejer og Direktør
17.06.2020 - 27.05.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.03.2015 - 24.01.2020
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
27.10.2016 - 09.12.2019
Ejerandel: 33,33%
Ann Dorte Storm Pörneki er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Fuglevig Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.392' DKK. Igennem sit holdingselskab Fuglevig Holding ApS har Ann dermed også ejerandele i HOUSETEST ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Ann Dorte Storm Pörneki, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Fuglevig Holding ApS fremviste et overskud på 695' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor IKT HOLDING ApS fremviste et underskud på 25' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 2.201' DKK (INDEKLIMATEST ApS (Nu: HOUSETEST ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.825' DKK (INDEKLIMATEST ApS (Nu: HOUSETEST ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.392' DKK (Fuglevig Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ann' netværk er Jonas Nørrelund Lindgreen.