Ole Gorm Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 6. apr. 2011 (13 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | CAPITAL MIND TECHNOLOGY ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.341' DKK CPH Privathospital A/S (2022) |
Største underskud: | -9.040' DKK KØBENHAVN HÅNDBOLD A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 7.482' DKK CPH Privathospital A/S (2022) |
Største gæld: | 28.156' DKK CPH Privathospital A/S (2022) |
Flest årsværk: | 48 årsværk hos CPH Privathospital A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SIRIUSPARTNER A/S (10 år 5 måneder) |
Seed: 915162216
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2011 hos CAPITAL MIND TECHNOLOGY ApS (tidligere CAPITAL MIND TECHNOLOGY A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Ole Gorm Larsen i 2 år 8 måneder, inden stoppet den 19. december 2013.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. maj 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ole Gorm Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Integritet Invest ApS
Via Ole Gorm Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Integritet Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2017 -
Ole Gorm Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
SIRIUSPARTNER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.04.2014 -
CPH Privathospital A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
CPH Privathospital A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
KØBENHAVN HÅNDBOLD A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2023
Registreringsdato: 04.09.2023 -
Ole Gorm Consult, & (Nu: Ole Gorm Consult) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022
Blå bog (fortsat)
Ole har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
27.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.11.2016 - 04.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
31.03.2016 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ole Gorm Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ole Gorm Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 156' DKK. Gennem sit holdingselskab Ole Gorm Holding ApS har Ole dermed også andele i Integritet Invest ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Ole Gorm Larsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Integritet Invest ApS landede et overskud på 290' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Integritet Invest ApS landede et underskud på 94' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 290' DKK (Integritet Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.142' DKK (CPH Privathospital A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 156' DKK (Ole Gorm Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Asger Fredslund Pedersen.