Per Michael Hauritz
Erhvervsaktiv: | 25. sep. 2010 - 28. apr. 2015 |
Karrieren startede hos: | K/S IMOLA VILLENEUVE (Ejer) |
Største overskud: | 730' DKK K/S IMOLA VILLENEUVE (2022) |
Største underskud: | -96' DKK K/S IMOLA VILLENEUVE (2023) |
Største egenkapital: | 8.919' DKK K/S IMOLA VILLENEUVE (2015) |
Største gæld: | 317' DKK K/S IMOLA VILLENEUVE (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S IMOLA VILLENEUVE (13 år 11 måneder) |
Seed: 1704232238
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2010 hos K/S IMOLA VILLENEUVE med titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Per Michael Hauritz købte en part af virksomheden d. 25. september 2010 og havde dermed en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Per af: Thomas Schou Larsen og VEKTOR ENERGI INVEST ApS. Titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Per nu bestreddet i 13 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen administration af fast ejendom på kontraktbasis. Her mere end 13 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et underskud på 96' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K/S IMOLA VILLENEUVE
Ejerandel: 10-14.99%
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
K/S IMOLA VILLENEUVE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2015
Registreringsdato: 28.04.2015 -
K/S IMOLA VILLENEUVE
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.06.2011
Registreringsdato: 22.06.2011 -
K/S IMOLA VILLENEUVE (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.09.2010
Registreringsdato: 25.09.2010
Blå bog (fortsat)
Per har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.12.2018 - 01.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
14.12.2018 - 01.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
25.09.2010 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
22.06.2011 - 28.04.2015
Ejerandel: 10-14.99%
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Carsten Pedersen Rise.