Isabel Aagaard
Erhvervsaktiv siden: | 26. aug. 2013 (11 år) |
Karrieren startede hos: | DIGI 2B ApS (Ejer) |
Største overskud: | 49.386' DKK ZEN CAPITAL A/S (2022) |
Største underskud: | -35.749' DKK ZEN CAPITAL A/S (2016) |
Største egenkapital: | 411.297' DKK ZEN CAPITAL A/S (2015) |
Største gæld: | 34.493' DKK ZEN CAPITAL A/S (2023) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos LastObject ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af DIGI 2B ApS (11 år) |
Seed: 1691465454
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2013 hos DIGI 2B ApS som Ejer og Direktør. Isabel Aagaard købte virksomheden DIGI 2B ApS den 26. august 2013. Isabel har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Direktør har Isabel nu besiddet i 11 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen anden it-servicevirksomhed. Her mere end 11 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 3.675' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DIGI 2B ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (19)
-
ZEN CAPITAL A/S
Via DIGI 2B ApS -
IVS A/S
Via ZEN CAPITAL A/S -
VISIOPHARM A/S
Via IVS A/S -
IVS II GP ApS
Via ZEN CAPITAL A/S -
IVS FUND II K/S
Via IVS II GP ApS -
TOLDBODGADE 13 ApS
Via ZEN CAPITAL A/S -
TOLDBODGADE 17 ApS
Via ZEN CAPITAL A/S -
Yderlandsvej 1 ApS
Via ZEN CAPITAL A/S -
XJewellery A/S
Via ZEN CAPITAL A/S -
Home.Earth K/S
Via ZEN CAPITAL A/S -
Home.Earth Group Holding A/S
Via Home.Earth K/S -
STRANDLODSVEJ 3-5 ApS
Via Home.Earth Group Holding A/S -
SILJAN ApS
Via Home.Earth Group Holding A/S -
Home.Earth Nærheden ApS
Via Home.Earth Group Holding A/S -
People & Purpose K/S
Via Home.Earth Group Holding A/S -
Home.Earth Operations Denmark ApS
Via Home.Earth Group Holding A/S -
Envo ApS
Via Home.Earth Group Holding A/S -
TROLLBEADS A/S
Via ZEN CAPITAL A/S -
LastObject ApS
Via DIGI 2B ApS
Direktørposter (1)
-
DIGI 2B ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.08.2013
Bestyrelsesposter (2)
-
XJewellery A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.06.2018 -
ZEN CAPITAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.04.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Treatment to go, please! ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2022
Registreringsdato: 17.05.2022 -
LastObject ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2021
Registreringsdato: 31.08.2021 -
Treatment to go, please! ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.07.2021
Registreringsdato: 02.07.2021
Blå bog (fortsat)
Isabel har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.06.2018 - Stadig aktiv
Ejer
19.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via ZEN CAPITAL A/S -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2015 - Stadig aktiv
Ejer
27.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via DIGI 2B ApS -
Ejer og Direktør
26.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
14.12.2016 - 17.05.2022
Bestyrelsesmedlem
02.07.2021 - 17.05.2022
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
26.03.2018 - 01.04.2019
Bestyrelsesmedlem
28.02.2020 - 31.08.2021
Ejerandel: 40%
Isabel Aagaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos ZEN CAPITAL A/S der præsenterede et overskud på 49.386' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos ZEN CAPITAL A/S der præsenterede et underskud på 35.749' DKK.
Isabel har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 4 måneder fra 2015 til i dag hos ZEN CAPITAL A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 28.474' DKK (ZEN CAPITAL A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 352.459' DKK (ZEN CAPITAL A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.563' DKK (XJewellery A/S).
En af de forbindelser som går igen i Isabel' netværk er Niels Robin Aagaard.