Birgit Ajslev
Erhvervsaktiv siden: | 19. okt. 2013 (10 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | AJSLEV ApS (Direktør) |
Største overskud: | 194.174' DKK ORDYHNA HOLDING A/S (2023) |
Største underskud: | -42.366' DKK Dedert International A/S (2023) |
Største egenkapital: | 155.079' DKK AJSLEV ApS (2023-24) |
Største gæld: | 188.890' DKK Dedert International A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af B. AJSLEV ApS (10 år 11 måneder) |
Seed: 1620337763
Det hele startede i 2013 ved AJSLEV ApS i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Rollen som Direktør bestred Birgit Ajslev i 3 år 8 måneder, før stoppet den 9. juli 2017.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor public relations og kommunikation. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 som viste et overskud på 89.787' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AJSLEV ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
J. AJSLEV ApS
Via AJSLEV ApS -
ORDYHNA HOLDING A/S
Via J. AJSLEV ApS -
Simatek A/S
Via ORDYHNA HOLDING A/S -
B. AJSLEV ApS
Via AJSLEV ApS -
AJSLEV INVEST ApS
Via B. AJSLEV ApS
Direktørposter (2)
-
B. AJSLEV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.10.2013 -
AJSLEV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2017
Bestyrelsesposter (6)
-
Human House Group A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.01.2019 -
AJSLEV ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 19.10.2013 -
ArbejdsmiljøCentret AKON A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.03.2019 -
AJSLEV INVEST ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 23.02.2016 -
Human House A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.07.2017 -
J. AJSLEV ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 26.07.2017
Tidslinje (23)
-
BST NORD A/S (Nu: ArbejdsmiljøCentret BST NORD A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.09.2022
Registreringsdato: 28.09.2022 -
AJSLEV ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.05.2019
Registreringsdato: 28.05.2019 -
AJSLEV ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.05.2019
Registreringsdato: 27.05.2019
Blå bog (fortsat)
Birgit har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 4,46% -
Reel ejer
27.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 4,11% -
Reel ejer
27.08.2016 - 23.10.2023
Ejerandel: 4,34% -
Reel ejer
02.01.2019 - 27.05.2019
Bestyrelsesmedlem
02.01.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.05.2019 - 04.09.2020
Reel ejer
05.09.2020 - 30.03.2022
Reel ejer
31.03.2022 - 23.03.2023
Ejerandel: 5% -
Bestyrelsesmedlem
22.12.2015 - 24.07.2017
Reel ejer
26.08.2016 - 27.05.2019
Bestyrelsesmedlem
25.07.2017 - 28.09.2022
Reel ejer
28.05.2019 - 30.03.2022
Reel ejer
31.03.2022 - 28.09.2022
Ejerandel: 5%
Birgit Ajslev har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023-24 som bestyrelsesmedlem ved J. AJSLEV ApS der præsenterede et overskud på 89.885' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem ved AJSLEV ApS der præsenterede et underskud på 4.487' DKK.
Birgit har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 11 måneder fra 2013 til i dag hos B. AJSLEV ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 194.174' DKK (ORDYHNA HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 42.366' DKK (Dedert International A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 155.079' DKK (AJSLEV ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 369' DKK (ARBEJDSMILJØCENTRET A/S (Nu: Human House A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Birgit' netværk er Kenneth Emil Ajslev.