Saadi Al-Soudani
Erhvervsaktiv: | 20. apr. 2007 - 2. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | GENERAL LOGISTICS SYSTEMS DENMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GENERAL LOGISTICS SYSTEMS DENMARK A/S (13 år 1 måned) |
Seed: 1018628758
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Saadi Al-Soudani. Sidst Saadi var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 2007 ved GENERAL LOGISTICS SYSTEMS DENMARK A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Det er lige præcis 4 år 3 måneder siden. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Saadi Al-Soudani i 13 år 1 måned, før stoppet den 9. juni 2020.
I dag arbejder virksomheden med andre post- og kurertjenester. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Tidslinje (6)
-
GENERAL LOGISTICS SYSTEMS DENMARK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
GENERAL LOGISTICS SYSTEMS DENMARK A/S
Fratrådt som direktørDato: 10.06.2020
Registreringsdato: 10.06.2020 -
GENERAL LOGISTICS SYSTEMS DENMARK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2020
Registreringsdato: 10.06.2020
Blå bog (fortsat)
Saadi har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 1 måned fra 2007 til 2020 hos GENERAL LOGISTICS SYSTEMS DENMARK A/S.
En af de forbindelser som går igen i Saadi' netværk er Steen Ravnsbæk Kristensen.