Dag Karl Albert von Appen Burose
Erhvervsaktiv siden: | 29. dec. 2011 (12 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Navigator Gas (Denmark) ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.120' DKK ULTRAGAS (EUROPE) ApS (Nu: Navigator Gas (Denmark) ApS) (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 19.896' DKK ULTRAGAS (EUROPE) ApS (Nu: Navigator Gas (Denmark) ApS) (2022) |
Største gæld: | 16.972' DKK ULTRAGAS (EUROPE) ApS (Nu: Navigator Gas (Denmark) ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos ULTRAGAS (EUROPE) ApS (Nu: Navigator Gas (Denmark) ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Navigator Gas (Denmark) ApS (9 år 7 måneder) |
Seed: 722145328
Det begyndte for alvor dengang i 2011 hos Navigator Gas (Denmark) ApS (tidligere ULTRAGAS (EUROPE) ApS) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Dag Karl Albert von Appen Burose i 9 år 7 måneder, inden stoppet den 4. august 2021.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen sø- og kysttransport af gods. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022 kunne fremvise et overskud på 8.120' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Ultranav International ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.02.2024
Tidslinje (5)
-
Ultranav International ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.02.2024
Registreringsdato: 22.02.2024 -
Ultranav International A/S (Nu: Ultranav International ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.02.2024
Registreringsdato: 21.02.2024 -
Ultranav International A/S (Nu: Ultranav International ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.11.2022
Registreringsdato: 25.11.2022
Blå bog (fortsat)
Dag har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.11.2022 - 21.02.2024
Reel ejer
10.01.2024 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
22.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
29.12.2011 - 04.08.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Dag Karl Albert von Appen Burose er desuden ejer af holdingselskabet Ultranav International ApS (ejer pt. 25%). Gennem holdingselskabet Ultranav International ApS ejes der også andele i ULTRABULK A/S (100%), Ultratank Shipping ApS (100%), CEDRELA SHIPPING ApS (100%), Cliin Robotics ApS (15-19.99%), Port-Safety ApS (10-14.99%), Upteko ApS (15-19.99%), Ultratug ApS (100%), Ultranav Fluvial A/S (100%) samt Otway Green Energy A/S (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Dag Karl Albert von Appen Burose, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Dag har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 7 måneder fra 2011 til 2021 hos Navigator Gas (Denmark) ApS.
En af de forbindelser som går igen i Dag' netværk er Per Lange.