Frida Marie Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2013 (11 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | LEXMAR HOLDING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 24.211' DKK TMQ-BRANDS ApS (Nu: Klimabrands A/S) (2022) |
Største underskud: | -1.251' DKK FREIDA HOLDING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 29.428' DKK TMQ-BRANDS ApS (Nu: Klimabrands A/S) (2022) |
Største gæld: | 24.984' DKK TMQ-BRANDS ApS (Nu: Klimabrands A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos TMQ-BRANDS ApS (Nu: Klimabrands A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af KLOKKESTØBERVEJ 4, PANDRUP ApS (9 år 8 måneder) |
Seed: 1706236440
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2013 hos LEXMAR HOLDING ApS i hvervet som Reel ejer. Denne rolle havde Frida Marie Rasmussen i 8 år, inden stoppet den 26. januar 2021.
Virksomhedens branche var dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 viste et overskud på 1.135' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 26. januar 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FREIDA HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
LÆSKUR ApS
Via FREIDA HOLDING ApS -
BLP EV SYSTEMS ApS
Via FREIDA HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
FREIDA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2024
Tidslinje (8)
-
FREIDA HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.03.2024
Registreringsdato: 14.03.2024 -
FREIDA HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.01.2016
Registreringsdato: 31.01.2016 -
FREIDA HOLDING ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 30.01.2016
Registreringsdato: 30.01.2016
Blå bog (fortsat)
Frida har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
01.04.2014 - 28.12.2023
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
25.09.2017 - 29.12.2018
Reel ejer
30.12.2018 - 10.06.2019
Reel ejer
11.06.2019 - 23.12.2022
Ejerandel: 2,5% -
Reel ejer
01.01.2013 - 26.01.2021
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.04.2017 - 13.12.2018
Reel ejer
14.12.2018 - 01.12.2020
Ejerandel: 25%
Frida Marie Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FREIDA HOLDING ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 19.902' DKK. Gennem sit holdingselskab FREIDA HOLDING ApS har Frida dermed også andele i LÆSKUR ApS (50-66.65%) samt BLP EV SYSTEMS ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Frida Marie Rasmussen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor FREIDA HOLDING ApS landede et overskud på 9.850' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor FREIDA HOLDING ApS landede et underskud på 1.251' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.289' DKK (TMQ-BRANDS ApS (Nu: Klimabrands A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.799' DKK (TMQ-BRANDS ApS (Nu: Klimabrands A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 253' DKK (LÆSKUR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frida' netværk er Frederik Ankær Rasmussen.