Thomas Brogaard
Erhvervsaktiv siden: | 28. maj 2015 (9 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Geopartner Landinspektører A/S (Direktør) |
Største overskud: | 14.337' DKK GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S (Nu: Geopartner Landinspektører A/S) (2020) |
Største underskud: | -2.712' DKK LANDINSPEKTØRFIRMAET VEKTOR A/S (Nu: Geopartner Inspections A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 30.308' DKK GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S (Nu: Geopartner Landinspektører A/S) (2020) |
Største gæld: | 53.239' DKK GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S (Nu: Geopartner Landinspektører A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 232 årsværk hos GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S (Nu: Geopartner Landinspektører A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Geopartner Landinspektører A/S (3 år) |
Seed: 1994150491
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2015 hos Geopartner Landinspektører A/S (tidligere GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Thomas Brogaard i 11 måneder, før stoppet d. 24. maj 2016.
Nu arbejder virksomheden med geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 9.068' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
Geopartner Landinspektører A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.08.2021 -
GEOPARTNER HVENEGAARD HOLDING LANDINSPEKTØRER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.08.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Geopartner Inspections A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
GEOPARTNER HVENEGAARD HOLDING LANDINSPEKTØRER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2021
Registreringsdato: 27.08.2021 -
Geopartner Inspections A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2021
Registreringsdato: 27.08.2021
Blå bog (fortsat)
Thomas har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.01.2016 - 24.05.2016
Bestyrelsesmedlem
27.08.2021 - 16.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.05.2015 - 24.05.2016
Bestyrelsesmedlem
27.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.05.2015 - 24.05.2016
Bestyrelsesmedlem
27.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S (Nu: Geopartner Landinspektører A/S) kunne offentliggøre et overskud på 9.811' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9.068' DKK (GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S (Nu: Geopartner Landinspektører A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26.005' DKK (GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S (Nu: Geopartner Landinspektører A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 25.131' DKK (GEOPARTNER HVENEGAARD HOLDING LANDINSPEKTØRER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Bente Damgaard.