Martin Nørhede Lund Nordenbæk
Erhvervsaktiv siden: | 7. dec. 2015 (8 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MN ASSIST v/Martin Nordenbæk (Stifter) |
Største overskud: | 1.876' DKK HJØRRING ELEKTRO SERVICE ApS (2022-23) |
Største underskud: | -275' DKK HJØRRING ELEKTRO SERVICE ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 2.474' DKK HJØRRING ELEKTRO SERVICE ApS (2022-23) |
Største gæld: | 3.604' DKK Sønderhede Holding ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos HJØRRING ELEKTRO SERVICE ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af MN ASSIST v/Martin Nordenbæk (8 år 9 måneder) |
Seed: 372510150
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2015 i MN ASSIST v/Martin Nordenbæk (tidligere MN ASIST v/Martin Nordenbæk) med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Martin Nørhede Lund Nordenbæk og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Martin nu bestreddet i 8 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor kombinerede serviceydelser.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MN ASSIST v/Martin Nordenbæk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Sønderhede Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HJØRRING ELEKTRO SERVICE ApS
Via Sønderhede Holding ApS -
EJENDOMSSELSKABET VANDVÆRKSVEJ 6 ApS
Via Sønderhede Holding ApS
Direktørposter (3)
-
HJØRRING ELEKTRO SERVICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2022 -
Sønderhede Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2019 -
EJENDOMSSELSKABET VANDVÆRKSVEJ 6 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
EJENDOMSSELSKABET VANDVÆRKSVEJ 6 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.02.2023
Registreringsdato: 07.02.2023 -
HJØRRING ELEKTRO SERVICE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.09.2022
Registreringsdato: 13.09.2022 -
Sønderhede Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.09.2019
Registreringsdato: 13.09.2019
Blå bog (fortsat)
Martin har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
07.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
07.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.10.2019 - 30.09.2020
Reel ejer
01.10.2020 - 04.10.2021
Reel ejer
05.10.2021 - 12.09.2022
Direktør og Reel ejer
13.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Martin Nørhede Lund Nordenbæk er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Sønderhede Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 712' DKK. Igennem holdingselskabet Sønderhede Holding ApS har Martin derfor også ejerandele i HJØRRING ELEKTRO SERVICE ApS (100%) & EJENDOMSSELSKABET VANDVÆRKSVEJ 6 ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Martin Nørhede Lund Nordenbæk, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor HJØRRING ELEKTRO SERVICE ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.876' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Sønderhede Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 17' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er John Nielsen.