Sarah Sohl Eriksen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2016 (8 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ordstrøm (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ordstrøm (5 år 6 måneder) |
Seed: 1359445746
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2016 hos Ordstrøm i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Sarah Sohl Eriksen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Sarah i 5 år 6 måneder, før stoppet d. 31. juli 2021.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen kunstnerisk skaben. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. juli 2021.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
Ordstrøm (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2021
Registreringsdato: 31.07.2021 -
Ordstrøm (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2016
Registreringsdato: 01.01.2016
Blå bog (fortsat)
Sarah har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.04.2019 - 25.04.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.2016 - 31.07.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Sarah' netværk er Morten Walsted.