Sabina Kethelz
Erhvervsaktiv siden: | 6. mar. 2016 (8 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kethelz - Partnerships of Shared Value (Ejer) |
Største overskud: | 81.643' DKK ENKOTEC A/S (2022) |
Største underskud: | -1.933' DKK CorePath Robotics ApS (Nu: CP ROBOTICS ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 107.330' DKK ENKOTEC A/S (2022) |
Største gæld: | 66.578' DKK ENKOTEC A/S (2022) |
Flest årsværk: | 74 årsværk hos ENKOTEC A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kethelz - Partnerships of Shared Value (5 år 5 måneder) |
Seed: 458262525
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2016 i Kethelz - Partnerships of Shared Value (tidligere C.I.P. Consulting Group) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Sabina Kethelz der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Sabina i 5 år 5 måneder, inden stoppet d. 31. august 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. august 2021.
Bestyrelsesposter (1)
-
ENKOTEC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
ENKOTEC A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024 -
Sprogeriet ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2022
Registreringsdato: 10.06.2022 -
C.I.P. Consulting Group (Nu: Kethelz - Partnerships of Shared Value) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2021
Registreringsdato: 31.08.2021
Blå bog (fortsat)
Sabina har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
25.09.2018 - 10.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
06.03.2016 - 31.08.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
06.03.2017 - 12.10.2020
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor CorePath Robotics ApS (Nu: CP ROBOTICS ApS) landede et underskud på 1.933' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Sabina' netværk er Frants Roager Lauritsen.