Jan Gunnar Åkesson
Erhvervsaktiv siden: | 8. mar. 2016 (8 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SSI Diagnostica Holding A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 247.665' DKK Adelis DK Holding 3 A/S (Nu: SSI Diagnostica Holding A/S) (2021) |
Største underskud: | -110.765' DKK Adelis DK Holding 3 A/S (Nu: SSI Diagnostica Holding A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 1.388.084' DKK Adelis DK Holding 3 A/S (Nu: SSI Diagnostica Holding A/S) (2022) |
Største gæld: | 198.493' DKK Adelis DK Holding 3 A/S (Nu: SSI Diagnostica Holding A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 477 årsværk hos Adelis DK Holding 3 A/S (Nu: SSI Diagnostica Holding A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Adelis Services III ApS (1 år 11 måneder) |
Seed: 1527952474
Karrieren I Danmark startede i 2016 i SSI Diagnostica Holding A/S (tidligere Adelis DK Holding 3 A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jan Gunnar Åkesson i 6 måneder, før fratrædelsen d. 4. oktober 2016.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 110.765' DKK.
Tidslinje (2)
-
Adelis DK Holding 3 A/S (Nu: SSI Diagnostica Holding A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.10.2016
Registreringsdato: 04.10.2016 -
Adelis DK Holding 3 A/S (Nu: SSI Diagnostica Holding A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2016
Registreringsdato: 08.03.2016
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 14,36% -
Bestyrelsesmedlem
08.03.2016 - 04.10.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 110.765' DKK (Adelis DK Holding 3 A/S (Nu: SSI Diagnostica Holding A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.251.369' DKK (Adelis DK Holding 3 A/S (Nu: SSI Diagnostica Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 20' DKK (Adelis Services III ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Martin Stephan Welna.