Arie Dirk Boon
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2016 (8 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DIREKTØR M.C. HOLSTS LEGAT TIL FORDEL FOR AARHUS UNIVERSITET - 28 (Reel ejer) |
Største overskud: | 41.178' DKK FONDEN CBS ACADEMIC HOUSING (2022) |
Største underskud: | -15.521' DKK CAPNOVA A/S (2018) |
Største egenkapital: | 573.334' DKK INCUBA A/S (2022) |
Største gæld: | 723.303' DKK INCUBA A/S (2023) |
Flest årsværk: | 245 årsværk hos FONDEN DIAKONISSEHUSET SANKT LUKAS STIFTELSEN (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af DIREKTØR M.C. HOLSTS LEGAT TIL FORDEL FOR AARHUS UNIVERSITET - 28 (6 år 8 måneder) |
Seed: 362631374
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2016 ved DIREKTØR M.C. HOLSTS LEGAT TIL FORDEL FOR AARHUS UNIVERSITET - 28 som Reel ejer. Denne rolle havde Arie Dirk Boon i 6 år 8 måneder, før fratrædelsen den 1. oktober 2022.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første regnskab.
Bestyrelsesposter (2)
-
FONDEN CBS ACADEMIC HOUSING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.10.2022 -
FONDEN DIAKONISSEHUSET SANKT LUKAS STIFTELSEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
FONDEN DIAKONISSEHUSET SANKT LUKAS STIFTELSEN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
INCUBA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.2023
Registreringsdato: 11.05.2023 -
FONDEN CBS ACADEMIC HOUSING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.10.2022
Registreringsdato: 10.10.2022
Blå bog (fortsat)
Arie har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
10.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.05.2021 - 11.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.05.2018 - 01.02.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Arie Dirk Boon har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved FONDEN CBS ACADEMIC HOUSING der præsenterede et overskud på 41.178' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved CAPNOVA A/S der præsenterede et underskud på 15.521' DKK.
Arie har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år fra 2017 til 2022 hos CAPNOVA A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 26.727' DKK (INCUBA A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.058' DKK (FONDEN DIAKONISSEHUSET SANKT LUKAS STIFTELSEN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 568.629' DKK (INCUBA A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 49.599' DKK (CAPNOVA A/S).
En af de forbindelser som går igen i Arie' netværk er Mai Louise Agerskov Andersen.