Henriette Horn Laustsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2016 (7 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Better Energy Sprengersfelde K/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.207' DKK AAHA Holding ApS (2020) |
Største underskud: | -499' DKK Mlife ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 3.262' DKK AAHA Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 2.068' DKK Mlife ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Mlife ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af Better Energy Sprengersfelde K/S (7 år 11 måneder) |
Seed: 547897930
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2016 hos Better Energy Sprengersfelde K/S med titlen som Ejer. Henriette Horn Laustsen købte en part af virksomheden d. 1. oktober 2016 og havde dermed en andel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Henriette af: BETTER ENERGY INVEST A/S, Mikkel Westenholz, Ulf Simper Skovgaard og 8 andre personer. Titlen som Ejer har Henriette nu bestreddet i 7 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Better Energy Sprengersfelde K/S
Ejerandel: 5-9.99% -
AAHA Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Komplementarselskabet Better Energy Sprengersfelde ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
SPI - Perpignan II K/S
Via AAHA Holding ApS -
KOMPLEMENTARSELSKABET SPI PERPIGNAN II ApS
Via AAHA Holding ApS -
FoodValue ApS
Via AAHA Holding ApS -
BESS 1 ApS
Via AAHA Holding ApS -
BESS 3 K/S
Via BESS 1 ApS
Direktørposter (1)
-
FoodValue ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.09.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Komplementarselskabet Better Energy Sprengersfelde ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.01.2021
Registreringsdato: 14.01.2021 -
Mlife ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.12.2020
Registreringsdato: 14.12.2020 -
Mlife ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.11.2019
Registreringsdato: 07.11.2019
Blå bog (fortsat)
Henriette har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
14.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Direktør og Reel ejer
24.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
24.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Reel ejer og Direktør
07.11.2019 - 14.12.2020
Ejerandel: 24,49%
Henriette Horn Laustsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AAHA Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.262' DKK. Igennem holdingselskabet AAHA Holding ApS har Henriette derfor også ejerandele i SPI - Perpignan II K/S (33.34-49.99%), KOMPLEMENTARSELSKABET SPI PERPIGNAN II ApS (33.34-49.99%), FoodValue ApS (100%), BESS 1 ApS (10-14.99%) samt BESS 3 K/S (10-14.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Henriette Horn Laustsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor AAHA Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.207' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Mlife ApS kunne offentliggøre et underskud på 209' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.176' DKK (HHL Consulting ApS (Nu: FoodValue ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.262' DKK (AAHA Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 368' DKK (HHL Consulting ApS (Nu: FoodValue ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Henriette' netværk er Ulf Simper Skovgaard.