Peter Fink
Erhvervsaktiv siden: | 7. apr. 2017 (7 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Pekaan Consulting (Ejer) |
Største overskud: | 4.454' DKK 3PL Frigo ApS (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.379' DKK 3PL Frigo ApS (2022-23) |
Største gæld: | 7.292' DKK 3PL Frigo ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos 3PL Frigo ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Pekaan Holding ApS (5 år 2 måneder) |
Seed: 31834551
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2017 ved Pekaan Consulting (tidligere DFA ForsikringsAgentur v/Peter Fink) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Peter Fink der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Peter i 2 år 8 måneder, før stoppet den 31. december 2019.
Virksomheden opererede indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Pekaan Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
3PL Frigo ApS
Via Pekaan Holding ApS -
3PL Ejendomme ApS
Via Pekaan Holding ApS
Direktørposter (2)
-
3PL Frigo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2019 -
Pekaan Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.07.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
3PL Frigo ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
DFA ForsikringsAgentur v/Peter Fink (Nu: Pekaan Consulting) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
3PL Frigo ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2019
Registreringsdato: 01.09.2019 -
3PL Frigo ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2019
Registreringsdato: 01.09.2019
Blå bog (fortsat)
Peter har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
16.08.2019 - 29.12.2020
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.09.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Stifter og Ejer
07.04.2017 - 31.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Peter Fink er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Pekaan Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.368' DKK. Igennem holdingselskabet Pekaan Holding ApS har Peter derfor også ejerandele i 3PL Frigo ApS (33.34-49.99%) og 3PL Ejendomme ApS (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Peter Fink, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor 3PL Frigo ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.454' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Paw Kristensen.