Jacob Hjelm
Erhvervsaktiv siden: | 29. sep. 2017 (6 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | CT OFFSHORE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.347.774' DKK Ørsted Vind A/S (2022) |
Største underskud: | -121.494' DKK CT OFFSHORE A/S (2015) |
Største egenkapital: | 4.373.120' DKK Ørsted Vind A/S (2023) |
Største gæld: | 5.546.104' DKK Ørsted - Anholt Offshore A/S (2014) |
Flest årsværk: | 1.000 årsværk hos Ørsted VE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Husby ApS (3 år) |
Seed: 742165798
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2017 hos CT OFFSHORE A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jacob Hjelm i 8 måneder, inden stoppet den 19. juni 2018.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et overskud på 41.669' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 28. maj 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Husby ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (2)
-
Ørsted Vind A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2023 -
Ørsted VE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
ANHOLT HAVVINDMØLLEPARK I/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.02.2024 -
BORKUM RIFFGRUND I HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.02.2024 -
Ørsted - Anholt Offshore A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.02.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
ANHOLT HAVVINDMØLLEPARK I/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
BORKUM RIFFGRUND I HOLDING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.02.2024
Registreringsdato: 27.02.2024 -
Ørsted - Anholt Offshore A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024
Blå bog (fortsat)
Jacob har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
27.02.2019 - 12.06.2020
Bestyrelsesmedlem
12.06.2020 - 15.02.2023
Direktør
15.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
27.02.2019 - 12.06.2020
Bestyrelsesmedlem
12.06.2020 - 15.02.2023
Direktør
15.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jacob Hjelm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Ørsted Vind A/S der præsenterede et overskud på 2.347.774' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos Ørsted VE A/S der præsenterede et underskud på 5.282' DKK.
Jacob har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 8 måneder fra 2020 til 2023 hos Ørsted Vind A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 156.673' DKK (Ørsted - Anholt Offshore A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 852' DKK (Ørsted VE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.373.120' DKK (Ørsted Vind A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 558' DKK (Husby ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Lars Brinch Danielsen.