Charlotte Bisp
Erhvervsaktiv siden: | 6. nov. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | C. Bisp Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 28' DKK Skjulhøj Alle 1 ApS (Nu: Pub1 ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -392' DKK Skipperkroen ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 62' DKK Skjulhøj Alle 1 ApS (Nu: Pub1 ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 4.587' DKK Skjulhøj Alle 1 ApS (Nu: Pub1 ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Skjulhøj Alle 1 ApS (Nu: Pub1 ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Skipperkroen ApS (6 år) |
Seed: 973624198
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2017 i C. Bisp Holding ApS i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Charlotte Bisp der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter bestred Charlotte i 4 år, før fratrædelsen d. 9. november 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2017-19 som viste et underskud på 60' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. marts 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Pub.dk ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Tidslinje (13)
-
C. Bisp Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 15.03.2023
Registreringsdato: 15.03.2023 -
Skjulhøj Alle 1 ApS (Nu: Pub1 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.09.2022
Registreringsdato: 30.09.2022 -
Pub.dk ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.09.2022
Registreringsdato: 30.09.2022
Blå bog (fortsat)
Charlotte har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
15.04.2021 - 14.08.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
06.11.2017 - 15.03.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
17.11.2017 - 18.01.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.04.2021 - 30.09.2022
Reel ejer
15.04.2021 - Stadig aktiv
Ejer
01.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
06.09.2018 - 20.12.2021
Reel ejer
06.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Charlotte Bisp er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Pub.dk ApS (100% ejerskab), som i 2021-22 kunne fremvise en egenkapital på 56' DKK. Gennem holdingselskabet Pub.dk ApS har Charlotte derfor også andele i & .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Charlotte Bisp, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Skjulhøj Alle 1 ApS (Nu: Pub1 ApS) kunne fremvise et overskud på 28' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Skipperkroen ApS kunne fremvise et underskud på 392' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Per Henning Lindegaard Bisp.