Thorben Gonzalez Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 8. dec. 2017 (6 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Las Jaras Holding ApS (Stifter) |
Største overskud: | 918' DKK Pesitho Holding IVS (Nu: Pesitho ApS) (2020) |
Største underskud: | -1.733' DKK Pesitho Holding IVS (Nu: Pesitho ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 1.730' DKK Pesitho Holding IVS (Nu: Pesitho ApS) (2021) |
Største gæld: | 6.170' DKK Pesitho Holding IVS (Nu: Pesitho ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Pesitho Holding IVS (Nu: Pesitho ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Las Jaras Holding ApS (6 år 9 måneder) |
Seed: 670553249
Det hele startede for alvor en dag i 2017 ved Las Jaras Holding ApS (tidligere Las Jaras Holding IVS) med titlen som Stifter, Ejer og Direktør. Denne rolle har Thorben Gonzalez Nielsen nu bestreddet i 6 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 13' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Las Jaras Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Pesitho ApS
Via Las Jaras Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Las Jaras Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Pesitho Holding IVS (Nu: Pesitho ApS)
Fratrådt som direktørDato: 16.11.2020
Registreringsdato: 16.11.2020 -
Pesitho ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.05.2019
Registreringsdato: 09.05.2019 -
Pesitho ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.12.2018
Registreringsdato: 07.12.2018
Blå bog (fortsat)
Thorben har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
10.01.2018 - 09.05.2019
Direktør
10.01.2018 - 16.11.2020
Reel ejer
17.10.2019 - 31.12.2020
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
06.12.2018 - 12.12.2018
Direktør
07.12.2018 - 09.05.2019
Reel ejer
13.12.2018 - 09.05.2019
Ejerandel: 75%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Pesitho Holding IVS (Nu: Pesitho ApS) kunne offentliggøre et overskud på 918' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Pesitho Holding IVS (Nu: Pesitho ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.725' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.733' DKK (Pesitho Holding IVS (Nu: Pesitho ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 100' DKK (Las Jaras Holding IVS (Nu: Las Jaras Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 49' DKK (Pesitho Holding IVS (Nu: Pesitho ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thorben' netværk er Simon Buss la Cour.