Christian Ruelykke Hammerum
Erhvervsaktiv siden: | 29. maj 2018 (6 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Shotluckan København ApS (Direktør) |
Største overskud: | 230' DKK VOB ApS (2023) |
Største underskud: | -663' DKK NOB APS (2021) |
Største egenkapital: | 219' DKK VOB ApS (2023) |
Største gæld: | 2.933' DKK Shotluckan København ApS (2018) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Shotluckan København ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af NOB APS (4 år 11 måneder) |
Seed: 1882352835
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2018 hos Shotluckan København ApS (tidligere Hammerum IVS) i rollen som Direktør, Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med forretningspartneren Anders Ruelykke Hammerum at Christian Ruelykke Hammerum stiftede Shotluckan København ApS den dag i maj 2018. Titlen som Direktør, Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Christian nu bestreddet i 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor cafeér, værtshuse, diskoteker mv..
Direkte ejede Selskaber (4)
-
Shotluckan København ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
NOB APS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 33.34-49.99% -
VOB ApS
Ejerandel: 100% -
Club 34 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
VOB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2023 -
Club 34 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Shotluckan København ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.07.2023
Tidslinje (19)
-
NOB APS
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Club 34 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
Club 34 ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.12.2023
Registreringsdato: 12.12.2023
Blå bog (fortsat)
Christian har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
15.10.2019 - 21.08.2024
Ejer
15.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Direktør
10.08.2023 - 12.12.2023
Ejer
10.08.2023 - Stadig aktiv
Direktør
14.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
29.05.2018 - 05.07.2018
Ejer
29.05.2018 - 05.07.2018
Ejer
06.07.2018 - 23.04.2023
Direktør
06.07.2018 - 24.04.2023
Ejer
24.04.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
26.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor VOB ApS kunne fremvise et overskud på 230' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor NOB APS kunne fremvise et underskud på 663' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 230' DKK (VOB ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 173' DKK (Shotluckan København ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 219' DKK (VOB ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -458' DKK (Shotluckan København ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Martin Vagn Andersson Loran.