Carsten Jørn Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2018 (6 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | WEST-MARINE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 6.865' DKK WEST-MARINE A/S (2014) |
Største underskud: | -3.827' DKK Wind Power LAB ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 25.162' DKK WEST-MARINE A/S (2022) |
Største gæld: | 16.473' DKK WEST-MARINE A/S (2018) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos WEST-MARINE A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af WEST-MARINE A/S (6 år 3 måneder) |
Seed: 1677529820
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2018 hos WEST-MARINE A/S i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør har Carsten Jørn Larsen nu besiddet i 6 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 4.240' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CAMPER Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
WEST-MARINE A/S
Via CAMPER Holding ApS -
SAFE TRANSFER A/S
Via WEST-MARINE A/S
Direktørposter (3)
-
WEST-MARINE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2018 -
SAFE TRANSFER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2018 -
CAMPER Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
CAMPER Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.12.2021
Registreringsdato: 07.12.2021 -
CAMPER Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.12.2021
Registreringsdato: 07.12.2021 -
Wind Power LAB ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.04.2021
Registreringsdato: 09.04.2021
Blå bog (fortsat)
Carsten har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.06.2018 - Stadig aktiv
Ejer
16.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via CAMPER Holding ApS -
Direktør
01.06.2018 - Stadig aktiv
Ejer
08.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via WEST-MARINE A/S -
Bestyrelsesmedlem
29.06.2018 - 09.04.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Carsten Jørn Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CAMPER Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 849' DKK. Gennem sit holdingselskab CAMPER Holding ApS har Carsten dermed også andele i WEST-MARINE A/S (20-24.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Carsten Jørn Larsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor WEST-MARINE A/S landede et overskud på 5.442' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor CAMPER Holding ApS landede et underskud på 4' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.240' DKK (WEST-MARINE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.395' DKK (WEST-MARINE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 849' DKK (CAMPER Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Kent Sand Kirk.